Informazioni su Florent Emmanuel Canizares
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Florent Emmanuel Canizares
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005338547, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Alpha Invest Group GmbH, in Zürich, CHE-199.570.873, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004991858).
Firma neu:
Alpha Invest Group GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Alpha Invest Group Sàrl en liquidation) (Alpha Invest Group Sagl in liquidazione) (Alpha Invest Group Ltd liab Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canizares, Florent Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1004740498, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Alpha Invest Group GmbH (Alpha Invest Group Sàrl) (Alpha Invest Group Sagl) (Alpha Invest Group Ltd liab Co), in Zug, CHE-199.570.873, Baarerstrasse 135, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.09.2019. 14.10.2019.
Zweck:
Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Unternehmensberatung, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, insbesondere im digitalen Bereich sowie Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 26.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Canizares, Florent Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2026895, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FIDES Treasury Services AG, in Zürich, CHE-113.242.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2014, Publ. 1454401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eidel, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crameri, Mario, von Poschiavo, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Marcel, von Rothenthurm, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Canizares, Florent, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ross, Brigitte, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenschwiler, Daniel, von Aedermannsdorf, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gauch, Urs, von Tafers, in Tafers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Premezzi, Renato, von Meilen, in Felben-Wellhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffeler, Bruno, von Huttwil, in Binningen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Roman, von Oberkulm, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Büche, Hiltrud, deutsche Staatsangehörige, in Löhningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kaufmann, Simon, von Wallbach, in Greifensee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Paluch, Agnieszka, französische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].