Informazioni su Yves Caminada
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yves Caminada
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005402051, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Metropol Management AG, in Biel/Bienne, CHE-106.838.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2021, Publ. 1005267834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Madeleine, von Langnau im Emmental, in Münchenbuchsee, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romero, Pia, von Altendorf, in Biel/Bienne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caminada, Yves, von Lumnezia, in Adelboden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005119944, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Camirest GmbH, in Münchenbuchsee, CHE-347.155.858, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2013, S.0, Publ. 931297).
Firma neu:
Camirest GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o GMCT - Global Management Consulting & Trading GmbH, Scheuerackerstrasse 15, 8309 Nürensdorf. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.03.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada, Yves, von Lumnezia, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
GMCT - Global Management Consulting & Trading GmbH (CHE-164.239.136), in Nürensdorf, Gesellschafterin, Liquidatorin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Caminada, Serge Dominique, von Lumnezia, in Nürensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7131714, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Camirest GmbH, in Münchenbuchsee, CH-036.4.056.740-8, c/o Josef Burkard, Ursprungstrasse 106, 3053 Münchenbuchsee, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.03.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastrobetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
mit Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 22.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Caminada, Yves, von Lumnezia, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.