Informazioni su Moise Camhis
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Moise Camhis
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006133926, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cavé Camhis, in Dübendorf, CHE-112.344.783, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2023, Publ. 1005700516).
Sitz neu:
Weisslingen.
Domizil neu:
Dorfstrasse 45, 8484 Weisslingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camhis, Moise, von Dübendorf, in Weisslingen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dübendorf].
Numero di pubblicazione: HR01-1004791689, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Casa Vina Piccolo Mondo KLG, in Dübendorf, CHE-453.937.077, Eglishölzliweg 3, 8600 Dübendorf, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
18.12.2019.
Zweck:
Weineinkauf, Weinverkauf, Weinreisen.
Eingetragene Personen:
Camhis, Moise, von Dübendorf, in Dübendorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gergelyffy, Kristof, ungarischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lucic, Debora, von Lugano, in Dübendorf, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6947432, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Piccolo Mondo GmbH, in Volketswil, CH-020.4.032.882-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S. 32, Publ. 5033410).
Statutenänderung:
20.11.2012.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Lindenbühlstrasse 3, 8600 Dübendorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weilenmann, André, von Wyssachen, in Volketswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camhis, Moise, von Dübendorf, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].