Informazioni su Diana Camenzind
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Diana Camenzind
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3872663, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer BGK-Genossenschaft, in Niederönz, CHE-107.407.923, Genossenschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016, Publ. 3243335).
Statutenänderung:
08.04.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kyburz, Peter, von Oberentfelden, in Zell ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Loepthien Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Diana, von Gersau, in Amsoldingen, Präsidentin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steffisburg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Zähner, Bruno, von Urnäsch, in Illnau (Illnau-Effretikon), Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung];
Amstad, Ulrich, genannt Ueli, von Beckenried, in Stans, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brunner, Gérald, von Bettwil, in Lignières, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dummermuth Wüthrich, Heinz, von Schlosswil, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Ulrich, von Schangnau, in Oberburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heierli, Beat, von Gais, in Oberegg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mischler, Urs, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stäuber, Norbert, von Amriswil, in Utzigen (Vechigen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Loepthien Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6458610, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer BGK-Genossenschaft, in Niederönz, CH-035.5.017.186-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 4, Publ. 5161334).
Statutenänderung:
02.04.2011.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Alfred, von Lützelflüh, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Furrer, Niklaus, von Lungern, in Rain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eitel, Jürg, von Herisau, in Grono, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Diana, von Gersau, in Steffisburg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Zähner, Bruno, von Urnäsch, in Illnau (Illnau-Effretikon), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Untereggen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Liechti, Werner, von Lauperswil, in Schangnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Miserez, Raymond, von Lajoux JU, in Kirchlindach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.