Informazioni su Benita Camenzind Cieliebak
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Benita Camenzind Cieliebak
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004737574, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SpinningBytes AG, in Winterthur, CHE-481.783.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4320763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaggi, Martin, von Lenk, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind Cieliebak, Benita, von Gersau, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4320763, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SpinningBytes AG, in Küsnacht (ZH), CHE-481.783.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2018, Publ. 4160545).
Statutenänderung:
05.06.2018.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Albanistrasse 20, 8400 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cieliebak, Mark, von Gersau, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht (ZH)];
Jaggi, Martin, von Lenk, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Camenzind Cieliebak, Benita, von Gersau, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)].
Numero di pubblicazione: 4160545, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SpinningBytes AG, in Küsnacht (ZH), CHE-481.783.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2015, Publ. 2456805).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cieliebak, Mark, von Gersau, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Camenzind Cieliebak, Benita, von Gersau, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.