Informazioni su Lukas Buxtorf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Buxtorf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005020991, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Credit Suisse Investment Partners (Schweiz) AG, in Freienbach, CHE-113.939.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2020, Publ. 1004879376).
Statutenänderung:
21.10.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spörri, Werner, von Fischenthal, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiestand, Stefan, von Freienbach, in Wollerau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zsigray, Zsolt, von Rümlang, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züfle, Dominic, von Obergösgen, in Oberwil-Lieli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buxtorf, Lukas, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haritova, Rossitza Kirilova, britische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schilling, Peter Arthur, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004713881, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
AgaNola AG, in Freienbach, CHE-113.939.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züger, René, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buxtorf, Lukas, von Basel, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6852096, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
AgaNola AG, in Freienbach, CH-130.3.012.910-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2012, S. 0, Publ. 6785594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubacher, René, von Gurtnellen, in Walchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tinnirello, Marco, von Vorderthal, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miszczuk, André, von Genf, in Pfäffikon SZ, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tran, Ngan, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Buxtorf, Lukas, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.