Informazioni su Remo Busslinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Remo Busslinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005749725, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Alpinia Institute for Life Sciences AG, in Walenstadt, CHE-114.069.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276574).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anagnostou, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Wangen SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jameel, Ahmed, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bad Ragaz];
Busslinger, Remo, von Baden, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005749744, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
NewScope Group Holdings AG, in Walenstadt, CHE-114.061.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005219024).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jameel, Ahmed, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bad Ragaz];
Busslinger, Remo, von Baden, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005492176, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GoOn International GmbH, in Dübendorf, CHE-357.059.386, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2022, Publ. 1005475004).
Statutenänderung:
10.05.2022.
Firma neu:
AVA Gipser GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Stockerstrasse 38, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Gipserarbeiten und Fassadenbau aller Art sowie Neubauten, Ausbauten, Umbauten und Renovationen von Liegenschaften als Bau-, Gipser-, Haustechnik-, Maler-, Sanitär- und Spenglerunternehmen zu bauen, zu planen, zu beraten, zu vermitteln und zu leiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busslinger, Remo, von Baden, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avdyli, Adnan, kosovarischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.