Informazioni su Bruno Burri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Bruno Burri
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Burri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3970817, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Burri-Energietechnik AG, in Nürensdorf, CHE-106.812.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2014, Publ. 1469783).
Statutenänderung:
21.12.2017. Gemäss Erklärung vom 21.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paul Schweizer Treuhand AG, in Elsau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Bruno, von Malters, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bassersdorf].
Numero di pubblicazione: 6700660, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Burri-Energietechnik AG, in Nürensdorf, CH-020.3.000.821-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.1998, S. 1311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Werner Anton, von Malters, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burri, Ursula, von Malters, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Bruno, von Malters, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4662242, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wolf (Schweiz) AG, in Kilchberg ZH, CH-020.4.003.434-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2007, S. 20, Publ. 4056514).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Bruno, von Malters, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller A, F + C AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Hanspeter, von Escholzmatt, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horgen];
Mom, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Renidear Portmann, Karin, von Stein am Rhein und Escholzmatt, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Renidear, Karin, von Stein am Rhein, in Horgen];
WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH (CH-020.4.003.744-7), in Zürich, Revisionsstelle.