Informazioni su Georges Martin Stefan Burki
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Georges Martin Stefan Burki
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3958399, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Reichmuth & Co, in Luzern, CHE-108.396.989, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3349079).
Statutenänderung:
15.12.2017.
Firma neu:
Reichmuth & Co.. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth, Karl, von Schwyz, in Luzern, unbeschränkt haftender Gesellschafter und Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bettermann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Buochs, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burki, Georges, von Biberist, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fellmann, Prof. Dr. iur. Walter, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Jürg, von Mettmenstetten, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichmuth, Remigius, genannt Remy, von Schwyz, in Luzern, unbeschränkt haftender Gesellschafter und Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2604311, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CTU Clean Technology Universe AG, in Winterthur, CHE-115.587.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, Publ. 2592173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burki, Georges, von Biberist, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tao, Weimin, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Trewitax St. Gallen AG (CHE-109.857.332), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Trewitax St. Gallen AG (CH-320.3.052.536-0)];
Gadola, Giorgio, von Domleschg, in Appenzell, mit Einzelunterschrift [bisher: von Tomils, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2377583, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Reichmuth & Co Investmentfonds AG, in Luzern, CHE-102.304.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2014, Publ. 1876457).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burki, Georges, von Biberist, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.