Informazioni su Werner Burkhard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Burkhard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2465039, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BFI Consulting AG, in Maur, CHE-107.483.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015, Publ. 2267743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kopp, Annelies, von Lütisburg, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Burkhard, Werner, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinhoff, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Katja, von Stetten AG, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2267743, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 130 vom 09.07.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 24'031 vom 06.07.2015BFI Consulting AG, in Maur, CHE-107.483.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2015, Publ. 2259049).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Werner, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Zollikon]. .
Numero di pubblicazione: 2227039, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BFI Consulting AG, in Maur, CHE-107.483.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2014, Publ. 1392317).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der BFI Wealth Management AG, in Alpnach (CHE-109.300.176), gemäss Fusionsvertrag vom 13.04.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 1'570'943.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 690'637.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Werner, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster];
Stöckly + Co (CHE-106.704.092), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Stöckly + Co (CH-020.2.903.399-7)].