Informazioni su Daniel Burkhard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Burkhard
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Burkhard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004873207, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalvorsorgestiftung der Elektro Frauchiger AG, Gossau, in Gossau (ZH), CHE-109.720.696, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093023).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Elektro Frauchiger AG, Gossau in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11. Februar 2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Daniel, von Lützelflüh, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frauchiger, Daniel, von Eriswil, in Gossau (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2477447, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalvorsorgestiftung der Elektro Frauchiger AG, Gossau, in Gossau ZH, CHE-109.720.696, Stiftung (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2014, Publ. 1805145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöller, Richard, von Pfäffikon ZH, in Volketswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Daniel, von Lützelflüh, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1324487, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
MBM AG für Umweltschutz und Energie, in Glarus, CHE-106.728.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, Publ. 6116624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mannhart, Werner, von Flums, in Vilters, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Burkhard, Daniel, von Lützelflüh, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mannhart, Hubert, von Flums, in Sargans, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].