Informazioni su Boris Burgstaller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Boris Burgstaller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004639436, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiftmind GmbH, in Zürich, CHE-115.351.265, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, S.0, Publ. 1449131).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brannen, Samuel, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgstaller, Boris, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1449131, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiftmind GmbH, in Zürich, CHE-115.351.265, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2011, Publ. 6095010).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Patrick, von Altstätten, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Oehmichen, Odilo, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brannen, Samuel, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Meilen und mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Burgstaller, Boris, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 6095010, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiftmind GmbH, in Zürich, CH-020.4.041.734-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2010, S. 25, Publ. 5449558).
Statutenänderung:
04.02.2011.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brannen, Samuel, amerikanischer Staatsangehöriger, in Meilen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00 und mit einem Stammanteil von CHF 166.70];
Baumgartner, Patrick, von Altstätten, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in St. Gallen, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00 und mit einem Stammanteil von CHF 166.65];
Burgstaller, Boris, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00 und mit einem Stammanteil von CHF 166.65];
Oehmichen, Odilo, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.