Informazioni su Reinhold Burgener
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Reinhold Burgener
Ultimi comunicati FUSC: Reinhold Burgener
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5116320, Ufficio del registro di commercio Vallese
Burgener Plattenbeläge GmbH, in Raron, CH-600.4.012.581-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2005, S. 24, Publ. 3169442).
Statutenänderung:
25.06.2009. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Reinhold, von Eisten, in Raron, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--];
Burgener, Mario, von Eisten, in Raron, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--].
Numero di pubblicazione: 3174436, Ufficio del registro di commercio Vallese
Reinhold Burgener & Co, Plattenlegergeschäft, in Raron, CH-600.2.009.590-1, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.1989, S. 3658).
Rechtsform neu:
Einzelfirma.
Firma neu:
Reinhold Burgener, Plattenlegergeschäft. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Burgener Walter aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Burgener Reinhold führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgener, Walter, von Eisten, in Eisten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Reinhold, von Eisten, in Raron, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter].
Numero di pubblicazione: 3174374, Ufficio del registro di commercio Vallese
SAB Sanitär-Apparate Burgener & Co, Baubedarf, in Steg, CH-600.2.001.764-7, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.1995, S. 2384).
Rechtsform neu:
Einzelfirma.
Firma neu:
SAB Sanitär-Apparate Burgener, Baubedarf. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Burgener Reinhold aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Burgener Walter führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgener, Reinhold, von Eisten, in Raron, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Walter, von Eisten, in Raron, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter].