Informazioni su Beat Bütikofer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Beat Bütikofer
Ultimi comunicati FUSC: Beat Bütikofer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005222972, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Paranor AG, in Meikirch, CHE-107.902.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2019, Publ. 1004748019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütikofer, Beat, von Kernenried, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiener, Adrian, von Oberthal, in Hasle bei Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Jürg, von Eggiwil, in Büetigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räz, Max, von Rapperswil (BE), in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Barbey, Stéphane, von Siviriez, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Räz, Nic, von Rapperswil (BE), in Seewil (Rapperswil (BE)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005007688, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Roschi Rohde & Schwarz AG, in Ittigen, CHE-107.815.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618711).
Statutenänderung:
16.10.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Fertigung, den Vertrieb, die Reparatur, den Unterhalt, das Testen sowie das Engineering von elektronischen Geräten und Systemen, insbesondere in den Bereichen der Test- und Messtechnik, der sicheren Funkkommunikation, der Broadcast- und Medientechnik, der Funküberwachung, der Funkortung und ähnlichen Präzisionsinstrumenten sowie im IT-Sicherheitsbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften erwerben, veräussern oder überbauen, sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder E-Mail oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Heinz, von Grindel, in Rubigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bütikofer, Beat, von Kernenried, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchsenmeister, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Leobersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004947386, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
go4mobile ag, in Bern, CHE-113.526.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2019, Publ. 1004533119).
Statutenänderung:
19.06.2020.
Firma neu:
Inseya AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die ganzheitliche Bedienung ihrer Kunden im IT-Bereich und insbesondere im Bereich Cybersecurity. Dies umfasst strategische und operationelle Beratung, Planung, Realisierung und Betrieb aller nötigen Komponenten technischer und organisatorischer Natur, Outsourcingdienstleistungen, Service Providing sowie den Handel mit Soft- und Hardware. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Immobilien erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütikofer, Beat, von Kernenried, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heutschi, Reto, von Balsthal, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bieri, Daniel, von Bolligen, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krammer, Christoph, von Hubersdorf, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.