Informazioni su Paul Bürgler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Paul Bürgler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Paul Bürgler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3617005, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Redinvest Immobilien AG, in Luzern, CHE-108.022.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2017, Publ. 3464653).
Statutenänderung:
21.06.2017.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Casag Immobilien AG, in Luzern (CHE-107.541.616), gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 232'640.28 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 54'787.70 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Redinvest Immobilien AG Stans, in Stans (CHE-106.901.221), gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 879'951.89 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 344'177.39 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Arlewo AG.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Immobilien-, Beratungs- sowie Treuhandbereich;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgler, Paul, von Illgau, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Robert, von Kriens und Grosswangen, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3617003, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Redinvest Finanz und Verwaltungs AG, Luzern, in Luzern, CHE-107.252.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2006, Publ. 3674064).
Statutenänderung:
21.06.2017.
Firma neu:
Arlewo Finanz AG.
Zweck neu:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an andern kommerziellen, industriellen, finanziellen Unternehmungen und Immobiliengesellschaften;
Übernahme von Kontroll-, Koordinations- und auch Geschäftsführungsaufgaben für die Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist;
Beteiligungen;
Tätigung von Finanzierungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken sowie Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Robert, von Kriens und Grosswangen, in Kriens, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grab, Marcel, von Emmen, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgler, Paul, von Illgau, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Partner Revisions AG (CHE-106.377.975), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Partner Revisions AG].
Numero di pubblicazione: 3988706, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Repartimo AG, in Luzern, CH-100.3.009.120-9, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an andern Unternehmen, von Wertpapieren und von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2005, S. 8, Publ. 3086694).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Thomas, von Menznau und Ermensee, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menznau];
Egli, Robert, von Kriens und Grosswangen, in Kriens, mit Einzelunterschrift;
Baumann, Andreas, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgler, Paul, von Illgau, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grab, Marcel, von Rothenburg und Emmen, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.