Informazioni su Ulrich Bürgi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Ulrich Bürgi
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Bürgi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2485511, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Maschinenring Service AG, in Einsiedeln, CHE-108.637.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7028704). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.2.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bürgi, Ulrich, genannt Ueli, von Feusisberg, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lacher, Daniel, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Franz, von Benken SG, in Benken SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kindlimann & Partner AG (CHE-105.864.296), in Uster, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 7028704, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Maschinenring Service AG, in Einsiedeln, CH-130.0.011.516-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2008, S. 12, Publ. 4382902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Franz, von Sattel und Benken SG, in Benken SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Jakob, von Feusisberg, in Schindellegi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Birchler, Beat, von Einsiedeln, in Egg SZ, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürgi, Ulrich, genannt Ueli, von Feusisberg, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6998526, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Viehzuchtgenossenschaft Feusisberg-Schindellegi, in Feusisberg, CH-130.0.005.224-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 32 vom 08.02.1985, S. 499).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Feusisberg-Schindellegi in Liquidation.
Domizil neu:
bei Ueli Bürgi, Stuckstrasse 10, 8835 Feusisberg. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.3.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Ulrich, genannt Ueli, von Feusisberg, in Feusisberg, Liquidator, mit Einzelunterschrift.