Informazioni su Prof. Dr. Richard Bührer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Richard Bührer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004565049, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gebert Rüf Stiftung, in Zürich, CHE-102.168.898, Stiftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2018, Publ. 4057731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bührer, Prof. Dr. Richard, von Thayngen, in Böttstein, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schifferli, Prof. Dr. Jürg A., von Döttingen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6645828, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gebert Rüf Stiftung, in Zürich, CH-020.7.000.559-6, Stiftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2010, S. 22, Publ. 5763800).
Urkundenänderung:
06.03.2012.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Prof. Dr. Carl August, von Baden und Birmenstorf AG, in Würenlos, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Prof. Dr. Richard, von Thayngen, in Böttstein, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegwart, Prof. Dr. Roland, von Altdorf UR, in Schwyz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6118732, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung FHNW, in Windisch, CH-400.7.032.950-5, Stiftung (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2010, S. 2, Publ. 5922544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bührer, Richard, von Thayngen, in Böttstein, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergamaschi, Crispino, von Beinwil am See, in Wohlen AG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Näf, Reto, von St. Peterzell, in Rheinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.