Informazioni su Rolf Bühlmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Rolf Bühlmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4148341, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Power Base Consulting GmbH, in Frauenkappelen, CHE-108.483.826, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2010, Publ. 5840242).
Statutenänderung:
27.03.2018.
Sitz neu:
Laupen.
Domizil neu:
c/o Rolf Bühlmann, Grabenweg 10, 3177 Laupen BE.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Rolf, von Ruswil, in Laupen BE (Laupen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Frauenkappelen];
Steiner, Guido, von Dürrenäsch, in Cham, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Steinhausen];
Steiner, Leo, von Dürrenäsch, in Rorbas, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Muri b. Bern (Muri bei Bern)].
Numero di pubblicazione: 5840242, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Power Base Consulting GmbH, in Münchenbuchsee, CH-035.4.002.790-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2002, S. 3, Publ. 348836).
Statutenänderung:
28.09.2010.
Sitz neu:
Frauenkappelen.
Domizil neu:
c/o Rolf Bühlmann, Längägerten 57b, 3202 Frauenkappelen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung und Projektleitung im ganzen Unternehmensbereich auf den Gebieten der Betriebswirtschaft und Informatik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.09.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Rolf, von Ruswil, in Frauenkappelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Steiner, Guido, von Dürrenäsch, in Steinhausen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Zollikofen (Gemeinde Münchenbuchsee), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 5541142, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EXSIGNO AG, in Dübendorf, CH-020.3.918.231-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2009, S. 32, Publ. 5011562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Rolf, von Ruswil, in Zuchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glabischnig, Ralf Hans, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Hansjörg, Zürich, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Margrit, von Opfikon und Oensingen, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oesch, Beat, von Oberlangenegg, in Münchenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulz, Thomas, von Bottmingen, in Hochfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dreier, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyttenbach, Jürg, von Gelterfingen, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Jorio, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Littau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engeli, Hanspeter, von Berg TG, in Bauma, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Viktor F., von Unteriberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiss, Beat, von Salmsach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Peter, von Landiswil, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niewrzella, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.