Informazioni su Martin Bühlmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Bühlmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Bühlmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005620423, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BLZ Invest AG, in Zürich, CHE-115.717.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204044).
Statutenänderung:
22.11.2022.
Zweck neu:
Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen Vermögensverwalter gemäss Art. 17 Abs. 1 FINlG. Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für schweizerische und ausländische natürliche und juristische Personen im Bereich der Vermögensverwaltung gem. Art. 19 Abs. 1 FINIG, sowie weitere Finanzdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an in- und ausländischen Gesellschaften beteiligen, Filialen eröffnen sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Martin, von Zürich, in Bellikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lutz, Martin, von Zürich und Walzenhausen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zuber, Hans-Jürg, von Fischingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1878405, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kopernikus AG, in Zürich, CHE-113.604.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, Publ. 6993028).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langhart, Dr. Albrecht, von Winterthur und Oberstammheim, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bühlmann, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neimke, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6582656, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kopernikus AG, in Zürich, CH-400.3.028.668-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2011, S. 0, Publ. 6273116).
Statutenänderung:
17.02.2012.
Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langhart, Dr. Albrecht, von Winterthur und Oberstammheim, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bühlmann, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neimke, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.