Informazioni su Robert Bühler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert Bühler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005010073, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
FRONTIERS, in Weinfelden, CHE-107.591.614, Verein (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, S.0, Publ. 2420115).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Robert, von Winterthur und Sigriswil, in Thal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tomamichel Treuhand (CHE-109.371.525), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schum, Christoph, von Stein am Rhein, in Richterswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Johannes, von Bischofszell, in Bischofszell, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HST Treuhand AG (CHE-103.337.991), in Thierachern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3705598, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
FRONTIERS, bisher in Goldach, CH-320.6.036.861-7, ist Teil der internationalen Frontiers-Missionsbewegung, die, in Partnerschaft mit anderen, unter islamischen Volksgruppen christliche Gemeinden gründet usw. Verein (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2004, S. 12, Publ. 2295858).
Statutenänderung:
8.12.2006.
Sitz neu:
Weinfelden.
Domizil neu:
c/o Beat Forster, Im Sonnenwinkel 2, 8570 Weinfelden.
Zweck:
Ist Teil der internationalen Frontiers-Missionsbewegung, die, in Partnerschaft mit anderen, unter islamischen Volksgruppen christliche Gemeinden gründet und diese in die Selbständigkeit begleitet;
unterstützt, im Sinne der ganzheitlichen missionarischen Entwicklungsarbeit, Hilfsprojekte für diese, infolge Kriegen, Armut und Naturkatastrophen, notleidenden Volksgruppen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, freiwillige Spenden und Gönnerbeiträge, Schenkungen und Legate.
Organisation:
Hauptversammlung, Vorstand von 5 - 7 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Jürg, von Trubschachen, in Hettlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Paul Jakob, von Wyssachen, in Schönenwerd, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Zeberli, Andrea, von Uster und Hohentannen, in Goldach, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bühler, Robert, von Winterthur und Sigriswil, in Thal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Wehner, Beat, von Münchwilen TG, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Käusli, Roland, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, David, von Kesswil, in Mörschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2295858, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Frontiers, bisher in Rheineck, Förderung von christlichen Gemeindegründungen usw. Verein (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2001, S. 4429).
Statutenänderung:
5.12.2003.
Name neu:
FRONTIERS.
Sitz neu:
Goldach.
Domizil neu:
c/o Andrea Zeberli, Untereggerstrasse 26, 9403 Goldach.
Zweck neu:
Ist Teil der internationalen Frontiers-Missionsbewegung, die, in Partnerschaft mit anderen, unter islamischen Volksgruppen christliche Gemeinden gründet und diese in die Selbständigkeit begleitet;
unterstützt, im Sinne der ganzheitlichen missionarischen Entwicklungsarbeit, Hilfsprojekte für diese, infolge Kriegen, Armut und Naturkatastrophen, notleidenden Volksgruppen.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, freiwillige Spenden und Gönnerbeiträge, Schenkungen und Legate [bisher: Mittel: Mittel: Mitgliederbeiträge, freiwillige Spenden und Gönnerbeiträge, Schenkungen und Legate sowie Aufnahme von Fremdkapital im Rahmen von vorhandenen Sicherheiten (Umfinanzierung).].
Organisation neu:
Hauptversammlung, Vorstand von 5 - 7 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Anthony, von Thalheim AG, in Rheineck, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Laake, Wilbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lechner, Theophil genannt Theo, von Basel, in Rorschacherberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Robert, von Winterthur und Sigriswil, in Thal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehner, Beat, von Münchwilen TG, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.