Informazioni su Iwan Rolf Bühler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Iwan Rolf Bühler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006017509, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bühlmann & Kuhn AG, in Luzern, CHE-465.521.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Hans Rudolf, von Malters, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Werner, von Kriens und Malters, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Iwan, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Michael, von Braunau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005894185, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung für das Kunstmuseum Luzern, in Luzern, CHE-421.725.016, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Dr. Gregor Hans, von Luzern, in Luzern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiltknecht, Dr. Reto, von Luzern und Münchwilen (TG), in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidiger, Bruno, von Luzern, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fruithof, Barend Gerrit, von Henggart, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheitlin, Andreas, von Luzern, in Luzern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Manuela Helena, von Luzern, in Luzern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Iwan, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lussi, Thomas, von Stans, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005868470, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Jazzkantine zum Graben GmbH, in Luzern, CHE-103.583.030, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004987945).
Firma neu:
Jazzkantine zum Graben GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Dr. Jürg Purtschert, Cysatstrasse 1, 6004 Luzern Liquidationsadresse. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 09.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Purtschert, Dr. Jürg, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Amberg, Bruno, von Kriens und Büron, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Kriens];
Bühler, Rolf, von Luzern, in Horw, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: in Luzern].