Informazioni su Daniel Bühler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Bühler
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Bühler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004691341, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
VL Verzollung + Logistik AG, in Basel, CHE-115.437.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4035011).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Methner, Carlos Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Pratteln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bühler, Daniel, von Neckertal, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BM Swiss Audit AG (CHE-100.838.340), in Basel, Revisionsstelle [bisher: BM Swiss Audit AG (CH-270.3.012.039-5)].
Numero di pubblicazione: 4035011, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
VL Verzollung + Logistik AG, in Basel, CHE-115.437.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2015, Publ. 2078475).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Daniel, von Neckertal, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strittmatter, Michael, von Wiedlisbach, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3876709, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
GZ Grenzzoll GmbH, in Kaiseraugst, CHE-111.775.459, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2015, Publ. 2564521). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strittmatter, Michael, von Wiedlisbach, in Binningen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00;
Treuhandbüro G. Fabbri (CHE-105.679.988), in Aesch (BL), Revisionsstelle, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Daniel, von Neckertal, in Oberwil (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 30'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00].