Informazioni su Peter Büchler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Büchler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Büchler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005125835, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Müller Büchler Glas AG, in Biel/Bienne, CHE-107.179.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845342).
Statutenänderung:
08.03.2021.
Firma neu:
Büchlerglas AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchler, Peter, von Gsteigwiler, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Büchler, Albert Enrico, von Gsteigwiler, in Lengnau BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004636510, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Müller Büchler Glas AG, in Biel/Bienne, CHE-107.179.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, S.0, Publ. 1923335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Martin, von Affoltern am Albis, in Ipsach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchler, Peter, von Gsteigwiler, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1458859, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jean Müller Glas AG, in Biel/Bienne, CHE-107.179.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2012, Publ. 6591470).
Statutenänderung:
11.04.2014.
Firma neu:
Müller Büchler Glas AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Müller Büchler Verres SA).
Domizil neu:
Sonnenstrasse 24, 2504 Biel/Bienne.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit sowie der Kauf, der Verkauf und die Montage von Glas aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, vewalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeigent sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Peter, von Affoltern am Albis, in Lyss, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchler, Peter, von Gsteigwiler, in Grenchen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller, Martin, von Affoltern am Albis, in Ipsach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Direktor mit Einzelunterschrift];
Verex Treuhand AG (CHE-107.175.368), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Verex Treuhand AG Biel, in Biel BE].