Informazioni su Ruth Büchi-Vögeli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Ruth Büchi-Vögeli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004506386, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LANDI EULACHTAL, Genossenschaft, in Elsau, CHE-108.301.486, Genossenschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2018, Publ. 4418245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Hansulrich, von Elsau, in Elsau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Martin, von Wangen SZ, in Wiesendangen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi-Vögeli, Ruth, von Elgg, in Elgg, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Bettina Doris, von Zollikon, in Hagenbuch, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004457261, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Spitex Eulachtal, in Elgg, CHE-320.967.390, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4019529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi-Vögeli, Ruth, von Elgg, in Elgg, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pintèr Wegmann, Monika, von Lindau und Ermatingen, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegger Treuhand GmbH (CHE-101.334.674), in Küsnacht ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höhener, Hans-Peter, von Wiesendangen und Thal, in Wiesendangen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kundert, Andreas, von Glarus Süd, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
baumgartner & wüst gmbh (CHE-284.178.610), in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2867533, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pflegezentrum Eulachtal, in Elgg, CHE-489.518.967, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, Publ. 2122637).
Bezeichnung neu:
Pflegezentrum Eulachtal in Liquidation. Das Institut des öffentlichen Rechts ist mit Beschluss des Regierungsrats vom 09.09.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boller Schürch, Brigitte, von Wiesendangen, in Wiesendangen, Präsidentin des Verbandsvorstandes und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verbandsvorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bayer, Elisabeth, von Weinfelden, in Elsau, Vizepräsidentin des Verbandsvorstandes und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verbandsvorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Angehrn, Claudio, von Naters, in Hagenbuch, Mitglied des Verbandsvorstandes und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verbandsvorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Beugger, Jacqueline, von Interlaken, in Schlatt ZH, Mitglied des Verbandsvorstandes und Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verbandsvorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Büchi-Vögeli, Ruth, von Elgg, in Elgg, Mitglied des Verbandsvorstandes und Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verbandsvorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Kron, Andreas, von Ettingen, in Elgg, Mitglied des Verbandsvorstandes und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verbandsvorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Loher, Adrian, von Oberriet SG, in Elsau, Mitglied des Verbandsvorstandes und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verbandsvorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Nussbaumer Henz, Sabine, von Grüningen, in Hofstetten ZH, Mitglied des Verbandsvorstandes und Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verbandsvorstandes ohne Zeichnungsberechtigung].