Informazioni su Ueli Büchi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ueli Büchi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5729990, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
TREVIS Ingenieure AG, in Basel, CH-270.3.013.767-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 7, Publ. 5661286).
Statutenänderung:
28.06.2010.
Firma neu:
TREVIS Ingenieure AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.06.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wasmer, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nehrbass, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Jockgrim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Ueli, von Gachnang, Wädenswil, Zürich und Maur, in Maur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Claude, von Dornach, in Allschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Accurata Wirtschaftsprüfung AG (CH-270.3.002.466-8), in Zürich, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten [bisher: Revisionsstelle].
Numero di pubblicazione: 5661286, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
TREVIS Ingenieure AG, in Basel, CH-270.3.013.767-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, S. 9, Publ. 4989772).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Ueli, von Gachnang, Wädenswil, Zürich und Maur, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuhn, Claude, von Dornach, in Allschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3508790, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
TREVIS Ingenieure AG, in Basel, CH-270.3.013.767-0, c/o Triplan Ingenieur AG, Bordeaux-Str. 5, 4053 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
7.08.2006.
Zweck:
Erbringen von Beratungs- und Planungsleistungen für die Prozessindustrie sowie generell für Industrie und Dienstleistungsunternehmen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, Immaterialgüterrechte und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kuhn, Claude, von Dornach, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Ueli, von Gachnang, Wädenswil, Zürich und Maur, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lachner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Testor Treuhand Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.