Informazioni su Werner Buchter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Werner Buchter
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Buchter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1708961, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VSA-IFAK Service AG, in Schlieren, CHE-102.172.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2008, S. 27, Publ. 4355666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchter, Werner, von Thayngen, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenhagen (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ayer, Erich Markus, von Sorens, in Neuheim, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Wartenweiler, Kurt, von Bischofszell, in Bussnang, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
ORTAG AG (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ortag].
Numero di pubblicazione: 1469037, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CSE Computer für Pharmazie und Medizin AG, in Schlieren, CHE-107.409.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 02.11.2012, Publ. 6914960).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchter, Werner, von Thayngen, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenhagen (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neuenhagen (D), Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ayer, Erich Markus, von Sorens, in Neuheim, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wartenweiler, Kurt, von Bischofszell, in Bussnang, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ORTAG AG (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: ORTAG AG (CH-020.3.919.345-5)].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arnold EDV-Services AG, bisher in B a s e l, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 17.04.1997, S. 2576).
Gründungsstatuten:
26.01.1990.
Statutenänderung:
19.08 .1999.
Firma neu:
CSE AG für Logistik und Handel.
Sitz neu:
S c h l i e r e n.
Domizil neu:
Badenerstrasse 116/118, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Herstellung und Vertrieb von Software und Zubehör, insbesondere für Logistikanwendungen, Service und Beratungsleistungen jeder Art, Durchführung von Seminarveranstaltungen sowie Schulungs- und Trainingsprogrammen;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen aufnehmen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 300'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000 .-.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Aktiven von CHF 137'818.70 und Passiven von CHF 6'221 .50 der erloschenen Einzelfirma "Arnold EDV-Services", in Basel, gemäss Bilanz per 01.01.1990 zum Preis von CHF 131'597.20, wovon CHF 130'000.- an das Aktienkapital angerechnet werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auctoritas Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchter, Werner, von Thayngen, in Gommiswald, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Becker, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (D), mit Einzelprokura [wie bisher];
Ortag, Organisations-, Revisions- und Treuhand-AG, in Zürich, Revisionsstelle.