Informazioni su Rita Buchholz-Landolt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rita Buchholz-Landolt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6114342, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Blattenmärt-Lebensmittel AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.026.682-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 05.05.2003, S. 17, Publ. 975536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchholz, Silvio, von Zürich, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buchholz, Miriam, von Zürich, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchholz, Nadia, von Zürich, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchholz-Landolt, Rita, von Zürich, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Niklaus, von Waldkirch, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiger, Beatrice, von Waldkirch, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dürst Treuhand AG (CH-020.3.907.156-4), in Rüti ZH, Revisionsstelle [bisher:Dürst Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: 5991928, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mokka Gastro GmbH, in Rüti ZH, CH-020.4.031.215-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2010, S. 31, Publ. 5517294).
Statutenänderung:
16.12.2010.
Sitz neu:
Dürnten.
Domizil neu:
Heligeichstrasse 26b, 8632 Tann.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Gastro- und Restaurationsbetrieben, der Verkauf von Lebensmittel und Getränken und Kurierdienst, sowie Beratung und Führung von Detaillistengeschäften und Grosshandelsbetrieben und Import/Export von Alkoholika und Lebens- und Genussmittel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchholz, Miriam, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Buchholz-Landolt, Rita, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchholz-Landolt, Silvio, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00].
Numero di pubblicazione: 5383998, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Brunnehof-Lebensmittel AG, in Uster, CH-020.3.026.679-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2009, S. 25, Publ. 5288400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchholz, Silvio, von Zürich, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buchholz-Landolt, Rita, von Zürich, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Niklaus, von Waldkirch, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Steiger, Beatrice, von Waldkirch und Oberuzwil, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].