Informazioni su Clara Regula Bucher Gilly
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Clara Regula Bucher Gilly
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006114700, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Geburtshaus Winterthur AG, in Winterthur, CHE-436.328.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2023, Publ. 1005860865).
Statutenänderung:
11.06.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 25.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auerbach, Holger, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Bucher Gilly, Clara Regula, von Zuoz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fisch, Roland, von Teufen (AR), in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reusser, Elena, von Heiligenschwendi, in Winterthur, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
consis Wirtschaftsprüfung AG (CHE-109.619.838), in Wil (SG), Revisionsstelle;
Merz, Rahel, von Zürich, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2636743, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerische Stiftung zur Förderung des Stillens, in Köniz, CHE-109.582.661, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2015, Publ. 1934923).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher Gilly, Clara, von Zuoz, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läderach, Eva Maria, von Wichtrach, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wille-Grämiger, Miriam, von Mosnang, in Schiers, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5594656, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerische Stiftung zur Förderung des Stillens, in Köniz, CH-035.7.026.727-3, Stiftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2001, S. 8311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Ruth, von Oekingen, in Freiburg, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conzelmann-Auer, Cornelia, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wörnhard, Johnann Wolfgang, von Untereggen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baerlocher, Kurt Prof. Dr., von Thal, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zybach Pfirter, Ursula, von Innertkirchen, in Spiez, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki Dr., Nicole, von Unterlangenegg, in Liestal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
El Bouhali-Patrik, Caroline, von Zürich, in Hettlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maag, Daniela, von Liestal, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marchand, Verena, von Loveresse, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ochsenbein-Kölble Dr., Nicole, von Etziken, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Quack Lötscher Dr., Katharina, von St. Antönien, in Pfäffikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Regli-Furter, Kathrin, von Staufen und Göschenen, in Staufen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bucher Gilly, Clara, von Zuoz, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braegger Dr., Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guggisberg, Nicole, von La Chaux-de-Fonds, in Dallenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Honigmann, Silvia, von Erstfeld und Quinto, in Lohn SO (Lohn-Ammannsegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:Furrer-Gianolli, Silvia, von Erstfeld, in Riehen];
Hösli, Irene, von Glarus, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schipani, Sabrina, von Auswil, in Dübendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Elisabeth, von Freienbach und Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Jeanne Margrit, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KBT Revisions AG (CH-020.4.001.271-6), in Zürich, Revisionsstelle.