Informazioni su Beat Bucher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Beat Bucher
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Bucher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004813154, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
B. Bucher AG, in Krauchthal, CHE-108.103.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3226845).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Beat, von Bolligen, in Zuchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bucher, Adrian, von Hergiswil (NW), in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6742078, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
B. Bucher AG, in Krauchthal, CH-035.3.005.481-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2012, Publ. 6523234).
Statutenänderung:
13.06.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Service und die Reparaturen an Kälte- und Klimaanlagen und die Energietechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 13.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Beat, von Bolligen, in Zuchwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Krauchthal, einziges Mitglied mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3314758, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AB Horse GmbH, in Uttigen, CH-092.4.009.188-6, Handel mit Pferden und Pferdezubehör usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2004, S. 2, Publ. 2488946).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B. Bucher AG, in Bolligen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--;
Bucher, Beat, von Bolligen, in Krauchthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gurtner, Ursula, von Wahlern, in Uttigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--.