Informazioni su Myriam Brunner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Myriam Brunner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004950453, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schalter & Walter GmbH, in St. Gallen, CHE-114.945.338, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004805502).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Myriam, von Rebstein, in St. Gallen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 38 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Brocker, Vera, von Altstätten, in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brunner, Florian Benjamin, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Noser, Ann-Caroline, von Glarus Nord, in Gais, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tinner, Roger, von Sennwald, in Diepoldsau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 6772744, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schalter & Walter GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.065.519-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2012, Publ. 6581440).
Statutenänderung:
27.06.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Myriam, von Rebstein, in St. Gallen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Brunner, Florian Benjamin, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tinner, Roger, von Sennwald, in Diepoldsau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 6581440, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schalter & Walter GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.065.519-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2011, S. 0, Publ. 6245020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durán, Nicolás, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Woelk, Christian Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Myriam, von Rebstein, in St. Gallen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Noser, Ann-Caroline, von Glarus Nord, in Gais, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tinner, Roger, von Sennwald, in Diepoldsau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00].