Informazioni su Gerold Peter Brunner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gerold Peter Brunner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1037985, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
KG Villmergen AG, in Villmergen, CHE-100.030.289, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, S. 2, Publ. 5504198).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Hugo, von Zürich, in Villmergen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wertli, Michael, von Aarau und Zufikon, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wey, Alfons, von Villmergen, in Villmergen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Gerold Peter, von Villmergen, in Villmergen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Daniel, von Meisterschwanden, in Villmergen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2527248, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Konsum-Genossenschaft Villmergen und Umgebung, in Villmergen, CH-400.5.906.127-8, wirtschaftliche Unterstützung ihrer Mitglieder usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.1998, S. 7566).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.09.2004 und Bilanz per 30.06.2004 mit Aktiven von CHF 10'165'273.08 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'442'972.09 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 281 Aktien zu CHF 500.--.
Firma neu:
KG Villmergen AG.
Zweck neu:
Halten und Verwalten von Immobilien;
die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, überbauen und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen gewähren.
Aktienkapital neu:
CHF 140'500.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 140'500.--.
Aktien neu:
281 Namenaktien zu CHF 500.-- [bisher: Anteilscheine: Anteilscheine zu CHF 20.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Haftungsbestimmungen sind aus den Statuten gestrichen worden.]. [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung der Mitglieder.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischbach, Ernst, von Villmergen, in Villmergen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidli, Robert, von Villmergen, in Villmergen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Wüst, Hugo, von Zürich, in Villmergen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wüest, Hugo, Präsident];
Brunner, Gerold Peter, von Villmergen, in Villmergen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wertli, Michael, von Aarau und Zufikon, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wey, Alfons, von Villmergen, in Villmergen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar];
Wyss, Johann Ulrich, von Bettwil, in Villmergen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wyss, Hans Ulrich, ohne Zeichnungsberechtigung];
Maurer Treuhand AG, in Rohr AG, Revisionsstelle.