Informazioni su Gerold Brunner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gerold Brunner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4057797, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Reisebüro Ernst Halter AG, in Urdorf, CHE-107.886.765, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, Publ. 5679182).
Firma neu:
Reisebüro Ernst Halter AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.02.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Liselotte, von Bettwil, in Urdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brunner, Gerold, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5679182, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Reisebüro Ernst Halter AG, in Zürich, CH-020.3.921.581-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2008, S. 26, Publ. 4691478).
Statutenänderung:
22.04.2010.
Sitz neu:
Urdorf.
Domizil neu:
c/o Liselotte und Gerold Brunner, Rainweg 4, 8902 Urdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Reisebüros, einschliesslich Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen, wie Vornahme von Hotel- und Flugreservationen, Buchungen von Passagen, Charterung, Leasen, Mieten und Erwerben von Transportmitteln und dergleichen, Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 22.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WITREMA Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.003.353-2), in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Gerold, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brunner, Liselotte, von Bettwil, in Urdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1259572, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Eurodis Electronics Schweiz AG, in Regensdorf, Übernahme von technischen Vertretungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 03.11.2003, S. 19, Publ. 1240460).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gsteiger, Hans Jörg, von Grindelwald, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mason, Michael Edward, britischer Staatsangehöriger, in Welwyn (Hertfordshire, GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Gerold, von Bettwil, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.