Informazioni su Michel Serge Brunner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michel Serge Brunner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005497082, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MET Asset Management AG, in Zug, CHE-308.588.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258576).
Statutenänderung:
01.06.2022.
Firma neu:
MET Asset Management Holding AG. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Michel, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lastofka, Bernadett, ungarische Staatsangehörige, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Novák, Bence, ungarischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeman, David, von Niederlenz, in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005258576, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MET Asset Management AG, in Zug, CHE-308.588.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004918776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfefferli, Marc Paul, von Wangen bei Olten, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Michel, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005155021, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MET Petroleum AG, in Zug, CHE-301.968.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2021, Publ. 1005064020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchman, Victor, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Michel Serge, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Làbdy, Péter, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vargha, György Domokos, ungarischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bartlam, David, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vernier, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.