Informazioni su Daniel Brunner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Brunner
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Brunner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004945790, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Swissgaranta Versicherungsgenossenschaft, in St. Gallen, CHE-104.091.870, Genossenschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2017, S.0, Publ. 3667075).
Statutenänderung:
05.06.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft, welche die wirtschaftlichen Interessen Ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe fördert und sichert, bezweckt aufgrund entsprechender Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Erstversicherer den Betrieb direkter Versicherungen, ausgenommen der Lebensversicherung. Sie betreibt für Mitglieder Unfallversicherungen gemäss VVG und gibt sowohl für Mitglieder als auch für Nichtmitglieder Kautionen / Garantien ab. Unter Beachtung der hierfür vorgesehenen gesetzlichen Einschränkungen kann die Gesellschaft Kollektivverträge für die Versicherung von Personengruppen abschliessen. Der Verwaltungsrat kann für die Mitglieder günstigere Konditionen festlegen. Die Gesellschaft kann Kooperationen eingehen, sich an verwandten Unternehmungen aller Art beteiligen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten. Ferner kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Gefahren und Risiken ganz oder teilweise rückver-sichern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Mitglieder können mittels verschiedener Informationsträger verbreitet werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Daniel, von Hemberg, in Neunkirch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Ambruso, Roberto, von Neerach, in Neerach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli-Broger, Silvia, genannt Sylvia, von Appenzell, in Uzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004801376, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
U. Brunner AG, in Neunkirch, CHE-108.040.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2009, S.15, Publ. 4814682).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Daniel, von Hemberg, in Neunkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Ulrich, von Hemberg, in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004610772, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Fehr Egli Partner AG, in Schaffhausen, CHE-107.496.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, Publ. 3685117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Daniel, von Hemberg, in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.