Informazioni su Adrian Brunner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Adrian Brunner
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Brunner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005222975, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Phoenix EM Process GmbH, in Frauenkappelen, CHE-351.263.646, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bumann, Melanie, von Saas Fee, in Biglen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Adrian, von Wileroltigen, in Noflen BE (Kirchdorf (BE)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Noflen BE (Noflen), mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Marti, Dominik, von Lyss, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 37 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Phoenix EM Process GmbH (CHE-351.263.646), in Frauenkappelen, Gesellschafterin, mit 43 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 34 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004512624, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Despraz Anlagenbau AG, in Burgdorf, CHE-325.678.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2018, Publ. 1004497252).
Statutenänderung:
27.11.2018.
Firma neu:
SPE Pro AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SPE Pro SA) (SPE Pro Ltd.).
Sitz neu:
Frauenkappelen.
Domizil neu:
Murtenstrasse 116, 3202 Frauenkappelen. Gemäss Erklärung vom 27.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Adrian, von Wileroltigen, in Noflen BE (Kirchdorf (BE)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Guédon François Fiduciaire et Gérance S.A. (CHE-105.713.929), in Lausanne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Dominik, von Lyss, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004497252, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Despraz Anlagenbau AG, in Burgdorf, CHE-325.678.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2017, Publ. 3887745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Despraz, Jean Daniel, von Vulliens, in Granges-près-Marnand (Valbroye), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schluep, Adrian, von Oberdorf (SO), in Oberdorf SO, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Adrian, von Wileroltigen, in Noflen BE (Kirchdorf (BE)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Noflen BE (Noflen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].