Informazioni su Vito Brunetti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vito Brunetti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004693447, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
V. BRUNETTI SA, à Conthey, CHE-112.051.387, société anonyme (No. FOSC 204 du 20.10.2011, p.0, Publ. 6384876).
Nouvelle adresse:
Rue de Fontane 6, 1976 Aven.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jaton, Jean-Daniel, de Peney-le-Jorat, à Lausanne, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Brunetti, Vito, de Servion, à Conthey, président, avec signature individuelle;
Brunetti, Véronique, de Servion et Peney-le-Jorat, à Conthey, administratrice, secrétaire, avec signature individuelle, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 2517658, Ufficio del registro di commercio Vallese
V. BRUNETTI SA, à Conthey, CH-626.3.009.489-7, ruelle des Cartes 1, 1976 Erde, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
11.10.2004.
But:
fabrication et commerce de meubles, d'articles de décoration et d'arts de la table;
atelier mécanique de précision;
la société pourra en outre effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou de prestations de services en relation directe ou indirecte avec le but social.
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.-- avec restrictions quant à la transmissibilité.
Faits qualifiés:
apport en nature et reprise de biens : selon convention du 11.10.2004 et bilan au 30.06.2004, Vito Brunetti fait apport des actifs et passifs de sa raison individuelle 'Brunetti Vito' (FOSC du 12.01.2004 p. 13), soit un actif net de CHF 132'592,60, dont CHF 100'000.-- sont imputés sur le capital contre remise de la totalité des actions, le solde de CHF 32'592,60 constituant une créance envers la société.
Organe de publication:
FOSC et BO.
Personnes inscrites:
Brunetti, Vito, de Servion, à Erde (Conthey), président, avec signature individuelle;
Brunetti, Véronique, de Servion et Peney-le-Jorat, à Erde (Conthey), administratrice et secrétaire, avec signature individuelle;
Jaton, Jean-Daniel, de Peney-le-Jorat, à Lausanne, administrateur, sans droit de signature;
ABC gestion SA, à Renens VD, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 2066950, Ufficio del registro di commercio Vallese
Brunetti Vito, précédem. à Yvorne, exploitation d'un atelier de mécanique de précision, raison individuelle (FOSC du 15.03.2002, p. 15).
Nouveau siège:
Conthey.
Nouvelle adresse:
Ruelle des Cartes No 1, 1976 Erde.
Objet de l'entreprise:
exploitation d'un atelier de mécanique de précision. Continuation des affaires de la société en nom collectif Brunetti V & Tschanz G SNC, à Chavannes-près-Renens, conformément à l'art. 579 CO.
Inscription ou modification de personne:
Brunetti, Vito, de Servion, à Erde, titulaire, avec signature individuelle [précédemment: à Troistorrents].