Informazioni su Alex Walter Brun
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Alex Walter Brun
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005909458, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes (SRO-SVV), in Zürich, CHE-328.055.133, Verein (SHAB Nr. 192 vom 02.10.2020, Publ. 1004990902).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 4288, 8022 Zürich].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiry, Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gröbli, Adrian, von Uznach, in Oetwil an der Limmat, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Alex, von Emmen, in Stettlen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brugger, Dr. Christina, deutsche Staatsangehörige, in Regensdorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aebersold Windhör, Simone Lilly, von Niederhünigen, in Pfäffikon, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Numero di pubblicazione: HR02-1005858857, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
expera gmbh, bisher in Wohlen bei Bern, CHE-233.053.642, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004796862).
Statutenänderung:
05.10.2023.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Zürichstrasse 49, 6004 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Alex Walter, von Emmen, in Stettlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Luzern].
Numero di pubblicazione: HR01-1004796862, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
expera gmbh, in Wohlen bei Bern, CHE-233.053.642, Bodenweid 2b, 3033 Wohlen b. Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.12.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Advokaturbüros, von Rechts- und Versicherungsberatungen und -dienstleistungen und allen damit zusammenhängenden oder verwandten Gebieten im In- und Ausland, die Erstellung und Durchführung von Schulungen, Berufsprüfungen und Coachings. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern und direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, belasten, verwalten und veräussern und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 20.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Brun, Alex Walter, von Emmen, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.