Informazioni su Erich Brügger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Erich Brügger
Ultimi comunicati FUSC: Erich Brügger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5605778, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
LS Partner AG, in Basel, CH-170.3.025.068-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, S. 7, Publ. 5463374).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 23.12.2009 Aktiven von CHF 270'001.00 auf die Société Fiduciaire Suisse (Lausanne) SA, in Lausanne (CH-550.1.063.939-6).
Gegenleistung:
CHF 270'001.00. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akeret, Philipp, von Winterthur und Hüttwilen, in Muntelier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Winterthur, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brügger, Erich, von St. Antoni, in Giffers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Liselotte, von Aegerten und Wisen SO, in Aegerten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riedo, Donat, von Alterswil, in Giffers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [bisher: Meyrin (HR Genf)].
Numero di pubblicazione: 4694146, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Swisstime Watch AG, in Basel, CH-073.3.017.143-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2007, S. 7, Publ. 3994160).
Domizil neu:
Wartenbergstr. 40, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alex, Rolf Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brügger, Erich, von St. Antoni, in Giffers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläfli, Matthias, von Bern und Ligerz, in Gümligen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Allmendingen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cotting Revisions AG (CH-229.0.630.164-6), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Cotting Revisions AG].
Numero di pubblicazione: 3994160, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Swisstime Watch AG(Swisstime Watch SA) (Swisstime Watch Ltd), bisher in Biel/Bienne, CH-073.3.017.143-7, Produktion und/oder Handel mit Schweizer Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2006, S. 4, Publ. 3341750).
Statutenänderung:
23.04.2007.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Fasanenstr. 122, 4058 Basel.
Zweck:
Produktion und/oder Handel mit Schweizer Uhren. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie Patente oder Markenrechte erwerben und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10 Namenaktien zu CHF 10'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alex, Rolf Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Brügger, Erich, von St. Antoni, in Giffers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schläfli, Matthias, von Bern und Ligerz, in Allmendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Cotting Revisions AG, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher].