Informazioni su Urs René Brüngger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs René Brüngger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005798729, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürcher Bau- und Wohngenossenschaft (ZBWG), in Zürich, CHE-107.345.104, Genossenschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005677494).
Statutenänderung:
25.05.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüngger, Urs René, von Volketswil, in Zürich, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perriard, Angela Gina Theresa, von Pully, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mesaros, Helga, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005520497, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürcher Bau- und Wohngenossenschaft (ZBWG), in Zürich, CHE-107.345.104, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2022, Publ. 1005463404).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ottiger, Urs, von Luzern, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohr, Philipp Adrian, von Basel, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mesaros, Helga, von Zürich, in Zürich, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brüngger, Urs René, von Volketswil, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perriard, Angela Gina Theresa, von Pully, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005432203, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Planpartner AG, in Zürich, CHE-107.822.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815445).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brüngger, Urs, von Volketswil, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Letsche, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien, zusammen mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäheli, Christof, von Herdern, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ziegenbein, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien, zusammen mit einem Mitglied der Geschäftsleitung];
Jenal, Seraina, von Samnaun, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien, zusammen mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Reich, Noelle, von Neckertal, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien, zusammen mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Völlm, Patrick, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien, zusammen mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.