Informazioni su Franziska Bründler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Franziska Bründler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005415551, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Agrovision Muri, in Alberswil, CHE-114.148.106, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2021, Publ. 1005323892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Ursula, von Luzern, in Kriens, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bründler, Franziska, von Root, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005403689, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Josef Müller Stiftung Muri, in Muri (AG), CHE-101.671.315, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005226196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Ursula, von Luzern und Emmen, in Luzern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bründler, Franziska, von Root, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2506707, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fidea Design GmbH, in Ebikon, CHE-114.467.161, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2008, S. 10, Publ. 4628046).
Statutenänderung:
23.11.2015.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Sentimattstrasse 6a, 6003 Luzern.
Zweck neu:
Produktion und Vertrieb von Designprodukten, insbesondere Kleidungsstücke, Möbel sowie Wohnzubehör;
Marketingberatung;
Betrieb eines Onlineshops wie auch die Organisation von Events;
Erwerb, Halten und Verwertung von Immaterialgüterrechten und Immobilien;
Beteiligungen.. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Postzustelladresse: Hardstrasse 59, 8004 Zürich.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bründler, Franziska, von Root, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ebikon].