Informazioni su Vital Johannes Brühwiler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vital Johannes Brühwiler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005145315, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Brühwiler AG, in Oberbüren, CHE-101.699.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brühwiler, Vital, von Gossau SG, in Oberbüren, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palma, Andreas, italienischer Staatsangehöriger, in Wängi, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2983429, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Pro Cleanfix, in Uzwil, CHE-113.271.336, Stiftung (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2012, Publ. 6573934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Franz Peter, von Balgach und St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidhauser, Heinz, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Zihlschlacht (Zihlschlacht-Sitterdorf), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühwiler, Vital Johannes, von Gossau SG, in Oberbüren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Epper, Hildegard, österreichische Staatsangehörige, in Lütisburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6711024, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Brühwiler AG, in Uzwil, CH-320.3.031.167-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2007, S. 13, Publ. 4252392).
Statutenänderung:
30.05.2012.
Sitz neu:
Oberbüren.
Domizil neu:
Bürerweg 4, 9245 Oberbüren.
Zweck neu:
Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten. Sie kann Tätigkeiten in der Baubranche übernehmen und insbesondere auch als Generalunternehmerin auftreten. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im ln- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brühwiler, Beat, von Gossau SG, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühwiler, Erich, von Gossau SG, in Niederuzwil (Uzwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brühwiler, Vital, von Gossau SG, in Oberbüren, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brühwiler, Benno, von Gossau SG, in Oberbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brühwiler, Martin, von Gossau SG, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Brühwiler, Remigius, von Gossau SG, in Oberbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Brunner, Rudolf Guido, von Hemberg, in Niederuzwil (Oberuzwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hungerbühler, Thomas, von Sommeri, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.