Informazioni su Esther Brügger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Esther Brügger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Esther Brügger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005540752, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Brügger AG, in Bowil, CHE-100.025.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512154).
Weitere Adressen:
c/o Esther Brügger, Terrassenweg 39, 3510 Konolfingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Esther, von Biglen, in Konolfingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brügger, Fritz, von Biglen, in Konolfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brügger, Sonja, von Biglen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005164810, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Brügger AG, in Bowil, CHE-100.025.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2015, S.0, Publ. 2062057).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Fritz, von Biglen, in Konolfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel/Bienne, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Brügger, Esther, von Biglen, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Brügger, Sascha, von Biglen, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Brügger, Sonja, von Biglen, in Konolfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2062057, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Brügger AG, in Bowil, CHE-100.025.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2006, S. 3, Publ. 3441312).
Statutenänderung:
09.03.2015.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 09.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuag Buchhaltungs- und Revisions Treuhand A.G., in Grosshöchstetten, Revisionsstelle;
Brügger, Verena, von Biglen, in Bowil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Fritz, von Biglen, in Biel/Bienne, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bowil];
Brügger, Esther, von Biglen, in Ittigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Brügger, Sascha, von Biglen, in Münsingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.