Esther Brügger
residente a Konolfingen, da Biglen Mandati attuali: Brügger AG Persone correlate: Sascha Brügger, Fritz Brügger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Brügger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Brügger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Brügger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Brügger"
|
|
Dr. Esther Brügger
residente a Bern, da Kirchdorf (BE) Mandati attuali: Bank Vontobel AG Persone correlate: Maryna Chernova, Luca Krebs, Sabrina Melanie Künzli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Esther Brügger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Esther Brügger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Esther Brügger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Esther Brügger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Esther Brügger
Persone con il nome Esther Brügger lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle banche e istituti di credito
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Esther Brügger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Esther Brügger
Numero di pubblicazione: HR02-1005540752, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Brügger AG, in Bowil, CHE-100.025.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512154).
Weitere Adressen:
c/o Esther Brügger, Terrassenweg 39, 3510 Konolfingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Esther, von Biglen, in Konolfingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brügger, Fritz, von Biglen, in Konolfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brügger, Sonja, von Biglen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005164810, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Brügger AG, in Bowil, CHE-100.025.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2015, S.0, Publ. 2062057).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Fritz, von Biglen, in Konolfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel/Bienne, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Brügger, Esther, von Biglen, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Brügger, Sascha, von Biglen, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Brügger, Sonja, von Biglen, in Konolfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2062057, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Brügger AG, in Bowil, CHE-100.025.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2006, S. 3, Publ. 3441312).
Statutenänderung:
09.03.2015.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 09.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuag Buchhaltungs- und Revisions Treuhand A.G., in Grosshöchstetten, Revisionsstelle;
Brügger, Verena, von Biglen, in Bowil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Fritz, von Biglen, in Biel/Bienne, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bowil];
Brügger, Esther, von Biglen, in Ittigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Brügger, Sascha, von Biglen, in Münsingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.