Informazioni su Priska Brüderlin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Priska Brüderlin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4290093, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Lerch Treuhand AG, in Itingen, CHE-114.942.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3759661).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüderlin, Priska, von Muttenz, in Ursenbach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4145361, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fernsehgenossenschaft Ursenbach (FGU), in Ursenbach, CHE-101.749.638, Genossenschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, Publ. 5528148).
Firma neu:
Fernsehgenossenschaft Ursenbach (FGU) in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brüderlin, Priska, von Muttenz, in Ursenbach, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Plüss, Beat, von Murgenthal, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Hans-Peter, von Sumiswald, in Ursenbach, Mitglied und Kassier der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Leuenberger-Kölliker, Linda, von Rohrbach und Wangenried, in Ursenbach, Präsidentin der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sommer, Jakob, von Wyssachen, in Ursenbach, Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staub-Mosimann, Ursula, von Sumiswald, in Ursenbach, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Peter, von Trub, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 5607736, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Lerch Treuhand AG, in Itingen, CH-280.3.012.894-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, S. 6, Publ. 5188524).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Ernst, von Affoltern im Emmental, in Känerkinden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bobst, Reto, von Oensingen, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brüderlin, Priska, von Muttenz, in Ursenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf-Nebiker, Thomas, von Wisen SO, in Buckten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Nebiker-Lauber, Thomas, von Itingen und Häfelfingen, in Lampenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Ryf, Stephan, von Rumisberg, in Bützberg, mit Kollektivprokura zu zweien.