Informazioni su Anton gen. Toni Brücker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anton gen. Toni Brücker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004735679, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Spitex Uri, in Schattdorf, CHE-108.439.357, Verein (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524675).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brücker, Anton gen. Toni, von Bürglen UR, in Attinghausen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camenisch, Raimund Giusep, von Lumnezia, in Bürglen (UR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit einem Mitglied des Vorstandes.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zgraggen, Michael, von Silenen, in Altdorf (UR), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyrsch, Patrik, von Attinghausen, in Flüelen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Infanger, Remo, von Isenthal, in Attinghausen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfründer-Waser, Esther, von Weggis, in Weggis, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit einem Mitglied des Vorstandes;
Weber, Petra, von Jens, in Schattdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit einem Mitglied des Vorstandes.
Numero di pubblicazione: 2883610, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Spitex Uri, in Altdorf UR, CH-120.6.001.744-2, Der Verein bezweckt die Förderung der Hilfe und Pflege zu Hause durch ein formelles Hilfssystem, Verein (SHAB Nr. 237 vom 09.12.2003, S. 12, Publ. 2019946).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Kurt, von Näfels, in Altdorf UR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brücker, Anton gen. Toni, von Bürglen UR, in Attinghausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Zurfluh, Markus, von Gurtnellen, in Altdorf UR, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Spitex Uri, in Altdorf UR, Herrengasse 12, 6460 Altdorf, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
14.05.1990, 6.05.1996, 11.05.2000.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung der Hilfe und Pflege zu Hause durch ein formellesHilfssystem;
er setzt sich dafür ein, dass im Kanton Uri die Versorgung der Bevölkerung mit Spitex-Dienstleistungen zu einer tragenden Säule im Gesundheits- und Sozialwesen wird;
er achtet dabei auf eine bedarfsgerechte, gemeindenahe und sozialverträgliche Ausgestaltung der Dienstleistungen.
Mittel:
Einnahmen aus den erbrachten Dienstleistungen, Mitgliederbeiträge, öffentliche Beiträge, Subventionen, Erträge aus Aktionen, Schenkungen, Vermächtnisse und weitere Einnahmen.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 7 oder mehr Mitgliedern, Betriebsk ommission und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Perren, Peter, von Bellwald, in Altdorf UR, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Müller, Kurt, von Näfels, in Altdorf UR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brücker, Anton gen. Toni, von Bürglen UR, in Attinghausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurfluh, Markus, von Gurtnellen, in Altdorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.