Informazioni su Germain Brossard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Germain Brossard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7196612, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative immobilière de Saignelégier, à Saignelégier, CH-674.5.000.184-0, société coopérative (No. FOSC 95 du 19.05.2009, p. 10, Publ. 5026144).
Modification des statuts:
14.03.2012. [Statuts modifiés le 14.03.2012 sur des points non soumis à publication.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cattin, Vincent, de Les Bois, à Saignelégier, président, sans droit de signature;
Brossard, Germain, de Saignelégier, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Aubry, Jean-Marie Fernand, de Montfaucon, à Saignelégier, président, avec signature collective à deux [précédemment: membre avec signature collective à deux];
Froidevaux, Nicolas Jean Albert, de Saignelégier, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Barthe, Francis Fernand, de Vendlincourt, à Saignelégier, secrétaire (hors-conseil) et gérant, avec signature collective à deux;
Barthe, Pierre-Alain Bernard Charles, de Vendlincourt, à Saignelégier, membre, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Schuler, Georges Michel, de Schwyz, à Saignelégier, membre, avec signature collective à deux;
Siegenthaler, Alain Laurent Walter, de Schangnau, à Saignelégier, membre, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 5026144, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative immobilière de Saignelégier, à Saignelégier, CH-674.5.000.184-0, Société coopérative (FOSC no 216 du 07.11.2007, p. 9, publ. 4189226).
Modification des statuts:
12.03.2009. [Statuts modifiés le 12.03.2009 sur un point non soumis à publication]. Selon déclaration du conseil d'administration du 23.04.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Personne et signature radiée:
Frésard, Daniel, de Muriaux, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Brossard, Germain, de Saignelégier, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: de Les Pommerats, membre, sans droit de signature];
Aubry, Jean-Marie, de Montfaucon, à Saignelégier, membre, avec signature collective à deux [précédemment: sans droit de signature];
Froidevaux, Nicolas, de Saignelégier, à Saignelégier, membre, sans droit de signature.