Informazioni su Christopher Brodie
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christopher Brodie
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3710369, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Krom River Trading AG, in Baar, CHE-114.396.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2017, Publ. 3261419).
Statutenänderung:
02.08.2017. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Brentano, Meline, deutsche Staatsangehörige, in London (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simkin, Itay, britischer Staatsangehöriger, in Risch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brodie, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bösiger, Dr. Markus, von Graben, in Uitikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Habke, Oliver, von Cham, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3699455, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Krom River Holdings AG, in Baar, CHE-114.395.596, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2580849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Brentano, Meline, deutsche Staatsangehörige, in London (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simkin, Itay, britischer Staatsangehöriger, in Risch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brodie, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bösiger, Dr. Markus, von Graben, in Uitikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Habke, Oliver, von Cham, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5187012, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Krom River Trading AG, in Baar, CH-170.3.032.340-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2008, S. 21, Publ. 4560744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Turner, Philipp, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brodie, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Cardross Dumbarton (GB), Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Granziol, Dr. Leo, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift];
Simkin, Itay, britischer Staatsangehöriger, in Buonas, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cartier, Michel (genannt Mike), britischer Staatsangehöriger, in Menzingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.