Informazioni su Luc Briquet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Luc Briquet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2163661, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
BFF CONSULTING SA, à Martigny, CHE-105.681.991, société anonyme (No. FOSC 67 du 09.04.2015, Publ. 2087787).
Modification des statuts:
11.05.2015.
Nouvelle raison sociale:
BFF 6928 SA.
Nouveau but:
achat, vente, location de véhicules automobiles et de programmes informatiques liés à la circulation routière;
la société pourra également acheter, vendre, administrer et construire tous biens immobiliers et prendre des participations dans des sociétés financières immobilières, industrielles et commerciales;
elle peut en outre créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
elle peut octroyer des prêts ou constituer des garanties en faveur de toutes personnes, actionnaires et administrateurs notamment.
Inscription ou modification de personne(s):
Audemars, Alain, de Le Chenit, à Blonay, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique avec signature individuelle];
Briquet, Luc, de Genève, à St-Triphon (Ollon), administrateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 2050598, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Prestaball Sàrl, à Péry, Exploitation d'une entreprise d'emballage de déchets et d'autres produits, Société à responsabilité limitée (FOSC no 174 du 10.09.2002, p. 4, publ. 635532).
Modification des statuts:
11.12.2003.
Personne et signature radiée:
Briquet, Luc, de Genève, à Blonay, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 12'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Haussener, Jean-Pierre, de Rüeggisberg, à Le Fuet (Saicourt), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 16'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 12'000.--];
Reichert, Frank, de Binningen, à Péry, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 16'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 12'000.--];
Grepper, Peter, de Gurtnellen, à Hägendorf, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 8'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 4'000.--].
Numero di pubblicazione: 635532, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Prestaball Sàrl, à Péry, route de Reuchenette 32, 2603 Péry, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
2.09.2002.
But:
exploitation d'une entreprise d'emballage de déchets et d'autres produits;
achat, vente, commercialisation et traitement de déchets et de matériaux de recyclage.
Capital social:
CHF 40'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés :
par lettre.
Personnes inscrites:
Briquet, Luc, de Genève, à Blonay, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 12'000.--;
Haussener, Jean-Pierre, de Rüeggisberg, à Le Fuet (Saicourt), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 12'000.--;
Reichert, Frank, de Binningen, à Péry, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 12'000.--;
Grepper, Peter, de Gurtnellen, à Hägendorf, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 4'000.--.