Informazioni su Christian Briggeler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Briggeler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005415093, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stahltec GmbH, in Eischoll, CHE-389.795.029, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005051125).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Briggeler, Christian, von Visperterminen, in Termen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwestermann, Matthias, von Naters, in Birgisch (Naters), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: HR02-1005055379, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stahleinbau SMS GmbH, in Stalden (VS), CHE-324.921.257, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005036403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Peter, von Baltschieder, in Baltschieder, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahleinbau Holding GmbH (CHE-157.900.485), in Stalden VS, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Briggeler, Christian, von Visperterminen, in Termen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Wenger Peter];
Brunner, Nino Walter Joseph, von Eischoll, in Eischoll, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Wenger Peter];
Tscherrig-Wenger, Manuela, von Baltschieder, in Baltschieder, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Wenger Peter].
Numero di pubblicazione: HR02-1005055380, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stahleinbau und Maschinen AG, in Stalden (VS), CHE-101.865.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2019, Publ. 1004778620).
Statutenänderung:
15.12.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Industrieanlagen und Maschinenbauteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Aktienkapital neu:
CHF 255'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 255'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
255 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.12.2020 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 155'000.00 verrechnet, wofür 155 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail, Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Peter, von Baltschieder, in Baltschieder, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Nino Walter Joseph, von Eischoll, in Eischoll, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tscherrig-Wenger, Manuela, von Baltschieder, in Baltschieder, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wenger, Manuela, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Briggeler, Christian, von Visperterminen, in Termen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.