Informazioni su Viktor Bernhard Breu
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Viktor Bernhard Breu
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005845837, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Breu, Holzbau AG Oberegg, in Oberegg, CHE-101.256.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2019, Publ. 1004781695).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breu-Lanz, Margrit, von Oberegg, in Oberegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bleichenbacher + Steiger Treuhand AG, in Herisau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Hansruedi, von Oberegg, in Oberegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Breu, Viktor Bernhard, von Oberegg, in Hitzkirch, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Breu, Urs Peter, von Oberegg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gäng, Philippe Mathias, von Basel, in La Tour-de-Peilz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scherrer, Patrick, von Mosnang, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Seitz, Philipp, von Berneck, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Juen Treuhand GmbH (CHE-283.889.571), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5422042, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
breuhug Communications AG, bisher in Zürich, CH-020.3.031.010-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2008, S. 23).
Statutenänderung:
10.12.2009.
Sitz neu:
Hitzkirch.
Domizil neu:
Lindenbergstrasse 11a, 6285 Hitzkirch.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung im Bereiche Kommunikation. Sie kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen, sich an anderen Unternehmen beteiligen und auch Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Leo, von Untervaz, in Schlans, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
A.T.I. Solutions GmbH, in Uster, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Viktor, von Oberegg, in Hitzkirch, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Numero di pubblicazione: 3945642, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
breuhug Communications AG, in Zürich, CH-020.3.031.010-7, Hegarstrasse 16, 8032 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.05.2007.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung im Bereiche Kommunikation. Sie kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen, sich an anderen Unternehmen beteiligen und auch Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Breu, Viktor, von Oberegg, in Hitzkirch, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hug, Leo, von Untervaz, in Schlans, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
A.T.I. Solutions GmbH, in Uster, Revisionsstelle.